正式会员
- 积分
- 62
- 金钱
- 16881
- 威望
- 62
- 注册时间
- 2010-9-10
|
友情提示: 请千万不要登入陌生网站输入QQ号和密码,以防诈骗。
联系我时,请说明是从哪儿看到的,谢谢。
2 T9 ^3 ~2 A+ J0 O7 @3 B8 a/ }( f1 p1 U& l# j/ C
X1 n4 C( `* C. C1 o
: S/ j- W u d3 G& t新华社北京11月20日电日前,中共中央决定: n( _* p4 r" ]$ m6 Y0 o, ~. C9 B" [
景俊海同志任吉林省委书记,巴音朝鲁同志不再担任吉林省委书记、常委、委员职务;
5 L% j$ o) y" k+ K6 t许达哲同志任湖南省委书记,杜家毫同志不再担任湖南省委书记、常委、委员职务;! o* R- _$ B- n
谌贻琴同志任贵州省委书记,孙志刚同志不再担任贵州省委书记、常委、委员职务;' J; O `. A+ n$ ]6 w( \2 [5 @3 X
阮成发同志任云南省委书记,陈豪同志不再担任云南省委书记、常委、委员职务。
, K2 m2 d) |+ X0 n7 m7 }) R另据新京报微信“政事儿”整理:
" Y0 S7 j2 R1 E- J! q景俊海同志任吉林省委书记,巴音朝鲁同志不再担任吉林省委书记、常委、委员职务:
& i7 d6 f1 R( e: x1 C5 j% V资料图 景俊海于2017年12月,由北京市委副书记调任吉林省委副书记,2018年1月后任代省长、省长至今。
6 c9 l4 C9 C( Y( u! G景俊海1960年12月生,陕西白水人。1978年,他考入西北电讯工程学院基础部物理师资班学习,毕业后在该校担任了10年教师。其间,获得该校在职研究生硕士学位。0 r: q, F) A" p4 k# Q F) L A: P
1992年9月,景俊海调任西安高新区管委会工作,由此转入仕途。此后的16年,他先后担任西安高新区管委会副主任、主任等职,其间曾短暂担任西安市计委主任。2005年,他入列西安市委常委班子。
* k2 o* i3 c$ @ w) M$ R2008年1月,景俊海出任陕西副省长,48岁的他升副部级。2012年,他入列省委常委,任宣传部长,卸任副省长。/ x6 U6 v& C P- H
2015年6月,55岁的景俊海进京履新,任中央宣传部副部长,2017年4月任北京市委副书记。任职北京8个月时间,2017年12月底,景俊海职务再调整,调任吉林,接替刘国中(2017年12月调任陕西省委副书记,后任省长,今年7月任陕西省委书记),任吉林省委副书记,次年1月初任吉林代省长,1月底当选省长。8 d |8 ^0 E& F, f3 I, j h& u
景俊海是十九届中央候补委员。" R, _ L# v; F k U& v7 W$ s! v( O
卸任吉林省委书记的巴音朝鲁,出生于1955年10月,已年满65周岁。
) t- J% z; \" d8 d8 c资料图 巴音朝鲁,蒙古族,1955年10月出生,内蒙古鄂托克前旗人,研究生学历,经济学硕士学位。1976年11月参加工作,1976年9月入党。
: {/ R/ Y- U! g6 [( X' P他曾在内蒙古工作16年,1992年任共青团内蒙古自治区委书记,1993年任共青团中央书记处书记、全国青联常务副主席。1998年,他出任共青团中央书记处常务书记,全国青联代主席、主席,43岁的他升副部级。
0 s8 P+ Y% D$ O: a: P+ \$ N7 Y1 W2001年4月,巴音朝鲁调任浙江副省长,2003年入列省委常委,并担任宁波市委书记。
U7 @( ]7 B+ d) A主政宁波7年时间,2010年7月,巴音朝鲁调任吉林省委副书记,2011年2月同时担任省政协主席、党组书记,56岁的他升正部级,2012年5月卸任省委副书记。
2 H. ~; n8 R7 u6 m2012年12月,巴音朝鲁再次担任省委副书记,并由省政协转任省政府,任副省长、代省长,2013年1月当选省长。& v, o8 m5 Y H- J
2014年8月,巴音朝鲁担任省委书记至今。: |# f) d2 t3 E0 V; ]6 \& W
巴音朝鲁是十七届中央候补委员,十八届、十九届中央委员。
+ E5 i9 ?0 e. U/ {% M许达哲同志任湖南省委书记,杜家毫同志不再担任湖南省委书记、常委、委员职务;
! I& z8 ^) a+ A: ^6 g8 Z据公开履历显示,出生于1956年的许达哲是湖南浏阳人,在航天系统工作超30年。
! P/ d# u& f$ l. h. Z1984年,许达哲进入航空航天部一院15所,历任设计员、研究室主任、副院长等职。2001年,许达哲出任中国航天科技集团公司副总经理,6年后任中国航天科工集团总经理、党组书记,2013年4月又重返中国航天科技集团任董事长、党组书记。0 W% l# \/ ]* G' M `+ ^
此外,许达哲还是探月工程重大专项领导小组组长、探月工程总指挥。
9 }8 k7 c0 _" d8 e6 h) y2 e7 G# N5 e2013年12月,许达哲担任工信部副部长、党组副书记,同时担任国家航天局局长,国家原子能机构主任,国家国防科技工业局局长、党组书记等职。6 y; z& D+ h$ G/ m( k
2016年9月,许达哲首次到地方任职,任湖南省委副书记,省人民政府副省长、代理省长、党组书记,三个月后当选省长,至今次再调整。
; X/ }7 d, P0 f9 [2 F许达哲是第十八、十九届中央委员。) s7 t- }( x6 R4 o9 ~
今年11月16日上午,湖南省质量大会在长沙召开,7家企业、1名个人荣获第六届省长质量奖。湖南省长许达哲为上述获奖企业和个人颁奖时,谈到了自己的工作经历。
4 }4 k& P# [/ G- A1 O! i" H" s' y4 I他说:“我在航天系统和国防工业系统工作多年,深深体会到质量就是政治、质量就是生命、质量就是效益。对市场主体来说,质量是市场、是竞争力。”
% `' H- K B( \资料图 杜家毫出生于1955年7月,浙江宁波人,早年曾长期在上海工作,从农场工人到上海市委领导,工作了34年,期间历任:上海市农场局党委委员、党政办公室主任,上海市松江县委副书记、书记,松江区委书记,杨浦区委书记等职。5 g# u$ ]7 ]5 e$ a f0 `$ C
2003年到2007年,杜家毫任上海市委副秘书长,市政府党组成员、副秘书长、秘书长等职。2004年,他进入市委领导班子,任职上海市委常委,兼任浦东新区区委书记。 W3 N8 Q [- z1 L
2007年12月,杜家毫首次跨省任职,调任黑龙江省委常委、省政府常务副省长,后任省委副书记、省政府常务副省长、省委政法委书记等职。
* L ^' x6 p7 j% Z6 b, m F9 A6 p2013年3月,杜家毫再次跨省履新,任职湖南省委副书记、省政府党组书记,后任代省长、省长。3年多后,接任湖南省委书记,后任省人大常委会主任至今次调整。
) [, @& [8 w" u/ t5 f: E, c今年9月15日出版的《湖南日报》第二版,发表湖南省委书记、湖南省人大常委会主任杜家毫署名文章《革命理想高于天》。- u/ R1 F8 M* S V: }7 _% m2 f
杜家毫在文章中写道:“几年来,我在三湘四水的调研考察途中,有机会深入湘西、湘东、湘北、湘南、湘中的家园深处,近距离感受灵韵湖湘之美。这里山雄,武陵山、雪峰山、五岭山、罗霄山,崇山峻岭、莽莽苍苍;这里水碧,湘江、资江、沅江、澧水、洞庭湖,星罗棋布、漫江澄澈;这里景秀,潇湘夜雨、平沙落雁、洞庭秋月、张家仙界、崀山丹霞、衡岳灵秀、巴陵胜状、酉水画廊,如诗如画,闻名遐迩。”2 z3 d4 K1 m9 _/ H! |
“革命理想高于天。我们相信,大力宣传湘籍老一辈革命家、军事家,大力宣传红色湘军,将使广大党员、干部、群众,尤其是青少年,一定能够更多地了解党史、军史、国史和中国革命史,一定能够在无数仁人志士、革命先烈用生命凝成的、超越时代的红色基因中‘补钙’铸魂,一定能继承和发扬老一辈革命家革命到底的精神,在实现“两个一百年”奋斗目标的征程上、在建设富饶美丽幸福新湖南的实践中,发扬革命传统,争取更大光荣!”( _1 j1 g% v. L8 W6 h" u8 z
谌贻琴同志任贵州省委书记,孙志刚同志不再担任贵州省委书记、常委、委员职务:) J+ T1 a: E- J W4 z
谌贻琴为白族女干部,出生于1959年12月,比孙志刚小五岁。" A* \3 W! `3 Y
资料图 早期谌贻琴任职贵州省委党校、贵州省社科联等单位,2001年任黔南州委副书记,为正厅级。2003年任铜仁地委副书记。
7 `# Q; \ [; ^! X2007年,谌贻琴入列贵州省委常委,晋升副部级,同时担任宣传部部长,时年48岁。2012年她任贵州省常务副省长,2015年任贵州省委副书记、政法委书记兼省维稳办主任。' q9 x$ t/ @" k) `/ {' e
2017年9月,谌贻琴出任贵州省代省长,2018年1月当选为省长,至今次任省委书记。0 ^! c' L; j; m8 X+ Y
谌贻琴是十七届、十八届中央候补委员,十九届中央委员。目前,她也是全国三十一个省区市中,唯一的女性省委书记。
' s. H' g( r+ ~* C5 y! k官方履历显示,孙志刚系河南荥阳人,任职贵州前,曾在湖北、安徽、国家发改委、原国家卫计委等地任职。, s) k6 f/ }* K/ {
资料图 孙志刚早年做过知青、当过教师,1980年进入上海财经学院攻读工业经济专业硕士,毕业后在中南财经大学经济研究所工作,1985年任武汉市经委副主任。; e5 _8 k9 H% D. [; r- @
在武汉工作11年时间,曾任汉阳区区长、武汉市副市长,1996年后历任宜昌市长、市委书记,2002年入列湖北省委常委,48岁的他晋升副部级,后任湖北省委秘书长。% ~( C h. s" a. a" _3 l$ ~
2006年,孙志刚首次离开任职多年的湖北,跨省出任安徽省委常委、常务副省长,2010年履新任国家发改委副主任、国务院医改办主任;2013年任原国家卫计委副主任,兼国务院医改办主任,明确为正部长级。
8 Z7 i$ z% h/ e( v2015年10月,孙志刚“空降”贵州,任贵州代省长,次年1月任省长。2017年7月,孙志刚任贵州省委书记至今。
0 Q& w/ v9 n) g# M( V阮成发同志任云南省委书记,陈豪同志不再担任云南省委书记、常委、委员职务:+ I& r5 L, b; n" R2 `" l# X6 [
据官方简历,阮成发生于1957年10月,此前仕途集中于湖北、云南两省。阮成发早期在武汉工作,历任武汉市政府副秘书长、武昌区委书记、武汉市委秘书长等职。- w B% r) D$ d' C" ]
1998年,阮成发离开武汉,调任黄石市市长,主政黄石三年多,于2001年任湖北省政府秘书长、办公厅主任。2002年,阮成发调任襄樊市委书记,任职两年,于2004年晋升湖北省副省长。, \. M6 p+ o3 K$ j2 W) f, u5 {
2007年,阮成发跻身湖北省委常委,半年后卸任省委常委职务,任武汉市市长。2011年,阮成发任湖北省委常委、武汉市委书记,共主政武汉9年。
5 b8 K+ p. T3 X4 r6 \2016年底,阮成发跨省调任云南省委副书记、代省长,次年1月转正,至此番调整。5 J3 f" n$ j2 k9 f0 G
资料图 陈豪生于1954年,现年65岁,江苏海门人。他曾有31年在上海的工作经历,先是长期在静安区任职,此后历任市委副秘书长,市委办公厅主任,市级机关工作党委书记,上海市人大常委会副主任、党组副书记,市总工会主席等职。* Y: e" [8 B" Q( o/ T1 A' T& [
2011年初,陈豪离沪赴京,2013年2月,陈豪出任中华全国总工会党组书记、副主席、书记处第一书记。2014年10月赴云南任代省长、后任省长。$ S& i9 V% B4 d! |2 Q& A
2016年8月,陈豪出任云南省委书记至今。8 r* j; B& Z! w2 d% q
景俊海简历
5 E( I- |# T$ j7 C$ A: k6 g0 d1 [景俊海,男,汉族,1960年12月生,陕西白水人。1982年7月参加工作,1982年7月加入中国共产党。西安电子科技大学半导体材料与器件专业毕业,在职研究生学历,工学硕士学位,教授。- [: u3 z, s0 B* F+ s( \
1978.10—1982.07 西北电讯工程学院基础部物理师资班学习
3 I# j: n/ M, N# n1982.07—1992.09 西北电讯工程学院(1988.01更名为西安电子科技大学)教师(其间:1985.09—1988.01西安电子科技大学半导体材料与器件专业在职研究生,获工学硕士学位)5 k5 l$ _, L* g. P( q3 Z& v8 V+ f
1992.09—1997.08 陕西省西安高新区管委会项目部副部长、部长,涉外工作部部长,创业中心主任
* H- J2 h" `8 D2 a" X1997.08—1999.12 陕西省西安高新区管委会副主任(1998.10被评为教授)
4 Q+ t5 {3 |: Y' |6 r; o1999.12—2002.05 陕西省西安高新区管委会副主任兼市科协副主席
- w# \$ p0 u. F2 u1 L2002.05—2003.01 陕西省西安市发展计划委员会(西部开发办公室)主任兼市科协副主席
, C% n+ G% `' h5 J2003.01—2003.05 陕西省西安高新区管委会主任、党工委书记兼西安市发展计划委员会主任、市科协副主席5 L4 Y8 \/ O/ x3 e
2003.05—2004.04 陕西省西安高新区管委会主任、党工委书记兼市科协副主席
% ^& i: j7 N$ N0 C+ f6 q2004.04—2005.11 陕西省西安高新区管委会主任、党工委副书记兼市科协副主席
% `) f; n9 X" n" D8 t! `# y: v7 _& R2005.11—2005.12 陕西省西安市委常委,西安高新区管委会主任、党工委副书记兼市科协副主席& r1 ?2 o1 L7 ^ D
2005.12—2008.01 陕西省西安市委常委,西安高新区管委会主任、党工委书记7 k3 J- N6 W8 s+ O: I
2008.01—2012.05 陕西省副省长
) o8 a- ?: P% V/ V5 _, Y- I2012.05—2012.07 陕西省委常委、宣传部部长,副省长
& K3 S2 i2 a% ]2012.07—2015.06 陕西省委常委、宣传部部长(其间:2014.03—2014.06中央党校省部级干部进修班学习)$ E( H. O# S$ a
2015.06—2017.04 中央宣传部副部长
5 ~4 _/ Y. l- l. l2017.04—2017.12 北京市委副书记) i/ _* r& z! I8 @
2017.12—2018.01 吉林省委副书记% v: x+ p9 w9 s( B$ Y
2018.01— 吉林省委副书记,副省长、代省长、省长,省政府党组书记& e9 Q! A1 H3 g- b6 a7 y7 l
2020年11月任吉林省委书记。
% w& u. s1 U* @% S% L# a中国共产党第十九届中央委员会候补委员。
+ K* m1 b3 S/ b巴音朝鲁
! @* |% B1 H3 |: \2 r4 g. S) Z( h巴音朝鲁,男,蒙古族,1955年10月出生,内蒙古鄂托克前旗人,研究生学历,经济学硕士学位。1976年11月参加工作,1976年9月入党。
* a( x" T* g6 W1 k6 b1976.11 内蒙古自治区伊克昭盟委组织部干事$ Y9 s4 J9 K( h
1980.11 内蒙古师范大学政教系干部专修科政治理论专业学生; l$ p/ H; ?4 L8 y% v
1982.12 内蒙古自治区伊克昭盟委组织部干事、组织科科长
6 u9 K3 F4 o; h2 s1985.10 内蒙古自治区伊金霍洛旗委副书记、旗长
3 z8 D4 {3 D8 b1988.11 内蒙古自治区伊金霍洛旗委书记
0 f; u- q7 l# W1991.11 共青团内蒙古自治区委副书记. ` r7 L( B$ t4 s- v/ ]( ?: J
1992.05 共青团内蒙古自治区委书记
; K( P# y) D* ^! |1993.05 共青团中央书记处书记、全国青联常务副主席(其间:1995.09-1995.11中央党校进修班学习;1994.03-1997.03吉林大学经济管理学院国民经济计划与管理专业在职研究生学习,获经济学硕士学位); P" `9 l2 t9 d0 j$ y
1998.06 共青团中央书记处常务书记(副部长级),全国青联代主席、主席(全国少工委主任)
2 k' L* Y Z& c4 T2001.04 浙江省副省长、省政府党组成员
3 s w1 j, m; z F2003.12 浙江省委常委、副省长、宁波市委书记
+ `; V5 `/ B7 s/ ~/ z2004.01 浙江省委常委、宁波市委书记
! z2 c z0 `+ a+ s( T4 Y& W# `2007.05 浙江省委常委,宁波市委书记、市人大常委会主任
$ B* r7 Q2 j% d8 u1 M; a& P2010.07 吉林省委副书记、省委党校校长0 o2 O, r0 _9 x* K7 _4 G" E6 ]
2011.02 吉林省委副书记,省政协主席、党组书记,省委党校校长
a5 P5 A! Q, e1 c8 y4 H2012.05 吉林省政协主席、党组书记) F: z& g$ m/ v p. Z/ I
2012.12 吉林省委副书记,副省长、代省长,省政协主席、党组书记
* i3 L; H# m3 u( o$ h2013.01 吉林省委副书记、省长
0 e& k1 a2 N. U3 x2014.08 吉林省委书记、省长# i$ z) X( u, f2 a3 e
2014.09 吉林省委书记 e1 } R4 j$ Y% T' [
2014.10 吉林省委书记、省人大常委会主任$ }8 N* a/ i) i3 {" {& R3 {
第十七届中央候补委员、十八届中央委员、第十九届中央委员。第八届全国政协委员、九届全国政协常委。
# J: _7 l+ y7 q许达哲简历8 v/ A8 h* _, Y6 w2 L' g% r
许达哲,男,汉族,1956年9月出生,湖南浏阳人,研究生,工学硕士,研究员,1975年12月参加工作,1982年1月加入中国共产党。 w$ c% U) Y/ B
1975年12月--1978年3月 江西省余干县河埠公社江坪大队知青* l6 u) O/ ?) m3 B9 X6 M
1978年3月--1982年3月 哈尔滨工业大学机械工程系机械制造专业学习
& z6 w0 Q, L7 G7 N) S, p7 w7 W" L( ]1982年3月--1984年12月 哈尔滨工业大学机械工程系机械制造专业硕士研究生, f' {/ c" d' Y/ a; U" k$ e6 b
1984年12月--1988年12月 航天部、航空航天部一院15所九室设计员7 X* G9 N, G) [5 p
1988年12月--1990年3月 航空航天部一院15所五室工程组长
8 i" ?# J1 k6 B* a1990年3月--1992年12月 航空航天部一院15所五室副主任
9 Y3 f$ j' K8 w( Z1992年12月--1993年9月 航空航天部、中国航天工业总公司一院15所五室主任6 o4 A+ i- ?( W9 s) x6 j7 ]
1993年9月--1994年4月 中国航天工业总公司一院15所副所长
- l: a% y, `! a. @3 E/ c5 v1994年4月--1995年1月 中国航天工业总公司一院民品开发部副部长9 l: R" v& `: _" B: ^% o1 }
1995年1月--1997年7月 中国航天工业总公司一院副院长(正厅级)$ W' a0 K% ~% a( I3 T
1997年7月--1999年5月 中国航天工业总公司一院副院长兼总工艺师(其间:1998年3月--1998年7月中央党校第30期地厅级进修班学习)+ B8 v3 C7 e0 E b1 p
1999年5月--2000年1月 中国航天工业总公司、中国航天科技集团公司一院副院长、总工艺师兼211厂厂长
* f T0 T3 | d- i5 h2000年1月--2001年12月 中国航天科技集团公司一院院长兼党委副书记
v9 v6 [4 M# m% _2001年12月--2007年6月 中国航天科技集团公司副总经理、党组成员(其间:2006年3月--2007年1月中央党校第22期一年制中青年干部培训班学习)9 X" @$ K4 X- j/ v+ b1 t
2007年6月--2013年4月 中国航天科工集团公司总经理、党组书记(2008年当选为国际欧亚科学院院士,2010年当选为国际宇航科学院院士)& X3 f( }* h; T. w& X. }: O
2013年4月--2013年12月 中国航天科技集团公司董事长、党组书记
5 K8 ]$ Z2 ~8 z9 Z6 W+ y2013年12月--2016年8月 工业和信息化部副部长、党组副书记,国家航天局局长,国家原子能机构主任,国家国防科技工业局局长、党组书记,中央保密委员会委员(2014年1月),国家国防动员委员会委员(2014年9月),国务院中央军委专门委员会委员(2014年3月)2 R5 K9 w6 W: R1 @, q" P
2016年8月--2016年9月 湖南省委副书记、省人民政府党组书记
. |" a; [8 F8 T2 M% }4 T) K( O% k2016年9月--2016年12月 湖南省委副书记,省人民政府副省长、代理省长、党组书记$ ^, d2 ^+ c/ f9 |1 Z) M8 O; ?3 P
2016年12月-- 湖南省委副书记,省人民政府省长、党组书记
. v2 b6 n3 m) f& D+ V+ g2020年11月任湖南省委书记。8 Q: a) O Y O/ g- A/ c7 Q
第十七届中央纪委委员,第十八、十九届中央委员。+ S: O5 H, v8 ^1 ?5 i* f% ]+ M
杜家毫简历
7 J9 y, {% E* F4 r2 D9 Z5 f9 L, g+ E- ~4 K
/ H' N2 \; G0 T" H% s/ \
4 b" ~* `, y ?0 |* q3 B, {
y2 F4 r& S! F3 }
) E9 @/ [4 O; j% ^6 B, S. q* b( Z
8 g5 G' W. c1 G
7 J8 m! v0 K( s; e6 f& @2 N6 c. f7 R" v8 u' e9 g
1 \; \" K+ h- ~4 `8 h
|
|