正式会员
- 积分
- 62
- 金钱
- 16882
- 威望
- 62
- 注册时间
- 2010-9-10
|
楼主 |
发表于 2018-3-17 20:10
|
显示全部楼层
友情提示: 请千万不要登入陌生网站输入QQ号和密码,以防诈骗。
联系我时,请说明是从哪儿看到的,谢谢。
1995-1996年福建省委副书记,福州市委书记、市人大常委会主任,福州军分区党委第一书记7 `" f# S+ J; D' X/ \
1996-1999年福建省委副书记,福建省高炮预备役师第一政委
2 ~) O+ y$ P9 Z# Y" T$ c9 K1999-2000年福建省委副书记、代省长,南京军区国防动员委员会副主任,福建省国防动员委员会主任,福建省高炮预备役师第一政委8 e9 `& v* @% n2 N
2000-2002年福建省委副书记、省长,南京军区国防动员委员会副主任,福建省国防动员委员会主任,福建省高炮预备役师第一政委# ^7 }7 A% O' M+ g+ b
(1998-2002年清华大学人文社会学院马克思主义理论与思想政治教育专业在职研究生班学习,获法学博士学位)7 ?3 p9 g$ u, d9 r u
2002-2002年浙江省委副书记、代省长,南京军区国防动员委员会副主任,浙江省国防动员委员会主任
* V- g0 k- I+ l" C1 m& v2002-2003年浙江省委书记、代省长,浙江省军区党委第一书记,南京军区国防动员委员会副主任,浙江省国防动员委员会主任
! U# U1 o9 d# Z. n* P- y \1 y2003-2007年浙江省委书记、省人大常委会主任,浙江省军区党委第一书记
. L$ \/ I' g4 z e+ v% n, t2007-2007年上海市委书记,上海警备区党委第一书记
2 E* g1 E4 I9 b- I- H! P7 x) s2007-2008年中央政治局常委、中央书记处书记,中央党校校长
0 N- j. n; Y6 Z: x% G* a2008-2010年中央政治局常委、中央书记处书记,中华人民共和国副主席,中央党校校长# ]' o8 |" k- o% ]' g4 X9 r i1 J
2010-2012年中央政治局常委、中央书记处书记,中华人民共和国副主席,中共中央军事委员会副主席,中华人民共和国中央军事委员会副主席,中央党校校长& D5 R+ X- `8 [, `& `8 _& U E3 d# j
2012-2013年中央委员会总书记,中共中央军事委员会主席,中华人民共和国副主席,中华人民共和国中央军事委员会副主席
3 ~4 X% O J! O( f6 L+ c2013- 中央委员会总书记,中共中央军事委员会主席,中华人民共和国主席,中华人民共和国中央军事委员会主席# d' Z z* z' X: D2 @+ \
中共第十五届中央候补委员,十六届、十七届、十八届、十九届中央委员,十七届中央政治局委员、常委、中央书记处书记,十八届、十九届中央政治局委员、常委、中央委员会总书记。第十一届全国人大第一次会议当选为中华人民共和国副主席。十七届五中全会增补为中共中央军事委员会副主席。第十一届全国人大常委会第十七次会议任命为中华人民共和国中央军事委员会副主席。十八届一中全会任中共中央军事委员会主席。第十二届全国人大第一次会议当选为中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席。十九届一中全会任中共中央军事委员会主席。第十三届全国人大第一次会议当选为中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席。
]1 B" }9 T9 C3 c4 p8 S现在播送栗战书同志简历:+ v+ N1 n: ]3 O' N" d
栗战书,男,汉族,1950年8月生,河北平山人,1972年12月参加工作,1975年4月加入中国共产党,河北师范大学夜大学政教系毕业,在职大学学历,高级工商管理硕士学位。
* G+ }1 P b3 z& p现任中共十九届中央政治局常委,十三届全国人大常委会委员长。- [" K3 G. K: M- f; ^. @
1971-1972年河北省石家庄地区财贸学校物价专业学习
3 c: H! X4 Q( \" x1972-1976年河北省石家庄地区商业局办公室干事、副主任0 p2 C2 I0 s, K. F, b
1976-1983年河北省石家庄地委办公室资料科干事、科长(其间:1980-1983年河北师范大学夜大学政教系学习)
( Q2 e# f7 V5 h2 h, k1983-1985年河北省无极县委书记/ K! b! I9 U: X- f
1985-1986年河北省石家庄地委副书记、行署专员
1 M, }9 j1 z$ J8 W1986-1990年共青团河北省委书记(其间:1988.02-1988.08中央党校党建理论培训班学习)
, j; a( r; ^" M- u1990-1993年河北省承德地委副书记、行署专员; t1 Z, @6 s( u' R4 O, N
1993-1997年河北省委常委、秘书长
5 a! M; K( S+ x3 _+ Q7 C, F' Z& ?(1992-1994年中央党校函授学院经济专业学习)# p! c2 E+ F2 L/ h
1997-1998年河北省委常委、农村工作领导小组副组长
; p% n8 O- X! N4 ]1998-2000年陕西省委常委,农村工作领导小组副组长、办公室主任
/ q6 ^1 k E/ s5 Q0 w(1996-1998年中国社会科学院研究生院财贸系商业经济专业在职研究生课程班学习)/ o; ]* ]1 f, U3 q$ h: B- P
2000-2002年陕西省委常委、组织部部长
3 j1 i" S m: \: Z2002-2002年陕西省委常委,西安市委书记、市人大常委会主任( l1 d2 ~/ h+ f1 d
2002-2003年陕西省委副书记,西安市委书记、市人大常委会主任
' I4 A# g" C, u- ^2003-2004年黑龙江省委副书记
! P7 l7 Q/ ]1 B- F1 W* a3 j) ]( X2004-2007年黑龙江省委副书记、副省长(其间:2005-2007年哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理专业学习,获高级工商管理硕士学位)
4 s6 m4 [' @- L( r, t- @2007-2008年黑龙江省委副书记、代省长1 d" b+ ~! J- \& ~' A, t7 _, B
2008-2010年黑龙江省委副书记、省长
5 v' ^- J9 G) ]6 \% |2010-2012年贵州省委书记、省人大常委会主任
# v( k- U% Z5 T5 O% W4 E2012-2012年中央办公厅主持常务工作的副主任(正部长级),中央办公厅主任,中央直属机关工委书记,贵州省人大常委会主任5 V0 V4 h( C4 Z$ P4 |
2012-2014年中央政治局委员、中央书记处书记,中央办公厅主任,中央直属机关工委书记
5 Q( Q1 }, q7 t/ V, o2014-2017年中央政治局委员、中央书记处书记,中央办公厅主任,中央国家安全委员会办公室主任,中央直属机关工委书记
" X# }- l4 s& R0 u% I' n2017-2018年中央政治局常委,中央国家安全委员会办公室主任% r+ O; \( `! K5 H! b1 W
2018- 中央政治局常委,十三届全国人大常委会委员长2 @9 H9 r, |1 d7 }5 s5 ~
中共第十六届、十七届中央候补委员,十八届、十九届中央委员,十八届中央政治局委员、中央书记处书记,十九届中央政治局委员、常委。第十三届全国人大常委会委员长。2 e3 g1 D. {' G) r6 Y7 s! ~5 G7 n! C
现在播送王岐山同志简历:- u6 q6 o8 a7 O! E [4 H+ y
王岐山,男,汉族,1948年7月生,山西天镇人,1969年1月参加工作,1983年2月加入中国共产党,西北大学历史系历史专业毕业,大学普通班学历,高级经济师。' M9 X. @* p. U4 @
现任中华人民共和国副主席。- H- Q" a) K* c$ t1 u
1969-1971年陕西省延安县冯庄公社知青6 I; Y: Y& N! b Q2 a! Y9 H
1971-1973年陕西省博物馆工作! g! [$ z& J4 `5 [
1973-1976年西北大学历史系历史专业学习( ]& s$ q: s+ W
1976-1979年陕西省博物馆工作- H3 F6 Z! T9 a6 P& C" E
1979-1982年中国社会科学院近代历史研究所实习研究员
+ r# z( b/ _7 B7 z: l1982-1986年中央书记处农村政策研究室、国务院农村发展研究中心处长、副局级研究员、联络室副主任4 N+ z" A' g* A2 P) E! L; U, l
1986-1988年中央书记处农村政策研究室正局级研究员、国务院农村发展研究中心联络室主任兼全国农村改革试验区办公室主任、国务院农村发展研究中心发展研究所代所长、所长
- W" f3 W% A; I1988-1989年中国农村信托投资公司总经理、党委书记
! p0 }; `, H! W1989-1993年中国人民建设银行副行长、党组成员(其间:1992.09-1992.11中央党校省部级干部进修班学习)$ S; N7 o/ |2 f6 P2 T# Z
1993-1994年中国人民银行副行长、党组成员. E7 Q1 V$ ~! T9 ]
1994-1996年中国人民建设银行行长、党组书记0 t; I% i# n4 b2 i% ?& w3 A% ]
1996-1997年中国建设银行行长、党组书记- K1 o8 E) W' r0 d! M
1997-1998年广东省委常委, b6 l% a+ {) ]) h* A& Z* d7 z) ^
1998-2000年广东省委常委、副省长* r, L- u. Z0 M$ k" O( C; r
2000-2002年国务院经济体制改革办公室主任、党组书记2 Q4 r Y! C3 Z1 t' x
2002-2003年海南省委书记、省人大常委会主任! E" U0 O6 `9 G& f6 P4 }9 B
2003-2004年北京市委副书记、代市长,北京奥运会组委会执行主席、党组副书记5 n0 v/ `5 n; c5 }! ~7 h* w
2004-2007年北京市委副书记、市长,北京奥运会组委会执行主席、党组副书记+ L& a# W3 X4 `: A5 o
2007-2008年中央政治局委员
5 |0 X7 z9 u4 |/ I! V; f3 J( l2008-2011年中央政治局委员,国务院副总理、党组成员,2010年上海世界博览会组织委员会主任委员
) i, s' y: e7 Z2011-2012年中央政治局委员,国务院副总理、党组成员" i- J8 I1 Z Z; @ g( [/ }* v
2012-2013年中央政治局常委,中央纪律检查委员会书记,国务院副总理、党组成员# w# W' G; j8 C/ f2 h7 C! s }# v
2013-2017年中央政治局常委,中央纪律检查委员会书记
% S) E( v2 E0 l6 Q2018- 中华人民共和国副主席
1 r" _: m5 G% J* D. e- B: T中共第十五届中央候补委员,十六届、十七届、十八届中央委员,十七届中央政治局委员,十八届中央政治局委员、常委。中共第十八届中央纪委委员、常委、书记。第十三届全国人大第一次会议当选为中华人民共和国副主席。
( |/ C+ i- d o6 | |
|