正式会员
- 积分
- 62
- 金钱
- 16881
- 威望
- 62
- 注册时间
- 2010-9-10
|
友情提示: 请千万不要登入陌生网站输入QQ号和密码,以防诈骗。
联系我时,请说明是从哪儿看到的,谢谢。
, a+ E" P+ K _7 N
% u2 h& T0 c7 G, ^
- x' D2 [* I) \4 P6 l7 k" D8 p7 B+ d
$ L) j5 P2 Y. B9 r新华社北京11月20日电日前,中共中央决定:
) E, y0 f5 G! _) Z1 v景俊海同志任吉林省委书记,巴音朝鲁同志不再担任吉林省委书记、常委、委员职务;" P+ R( [' [( ]9 l* b
许达哲同志任湖南省委书记,杜家毫同志不再担任湖南省委书记、常委、委员职务;
& B/ i, f0 R" {* U/ V5 F5 W0 V8 {谌贻琴同志任贵州省委书记,孙志刚同志不再担任贵州省委书记、常委、委员职务;
6 |, {) W1 a" p9 S5 g阮成发同志任云南省委书记,陈豪同志不再担任云南省委书记、常委、委员职务。7 B, K4 w* g6 |+ }% L# v
另据新京报微信“政事儿”整理:/ j8 `8 m5 d) R7 Q
景俊海同志任吉林省委书记,巴音朝鲁同志不再担任吉林省委书记、常委、委员职务:$ H- @8 l+ o. G* X k" T# z
资料图 景俊海于2017年12月,由北京市委副书记调任吉林省委副书记,2018年1月后任代省长、省长至今。/ z5 |+ z) Z' h+ J; F6 D) J) d% x
景俊海1960年12月生,陕西白水人。1978年,他考入西北电讯工程学院基础部物理师资班学习,毕业后在该校担任了10年教师。其间,获得该校在职研究生硕士学位。+ y3 M" H6 ~9 Z. ]
1992年9月,景俊海调任西安高新区管委会工作,由此转入仕途。此后的16年,他先后担任西安高新区管委会副主任、主任等职,其间曾短暂担任西安市计委主任。2005年,他入列西安市委常委班子。$ _* | B$ A9 j6 Q
2008年1月,景俊海出任陕西副省长,48岁的他升副部级。2012年,他入列省委常委,任宣传部长,卸任副省长。. ~9 c. V6 Y0 V, M
2015年6月,55岁的景俊海进京履新,任中央宣传部副部长,2017年4月任北京市委副书记。任职北京8个月时间,2017年12月底,景俊海职务再调整,调任吉林,接替刘国中(2017年12月调任陕西省委副书记,后任省长,今年7月任陕西省委书记),任吉林省委副书记,次年1月初任吉林代省长,1月底当选省长。! R9 K6 F& ~( n, L. D
景俊海是十九届中央候补委员。
+ L: J4 N. ^' m1 B2 W. {$ Q卸任吉林省委书记的巴音朝鲁,出生于1955年10月,已年满65周岁。& E2 t; n- }7 [( R& F
资料图 巴音朝鲁,蒙古族,1955年10月出生,内蒙古鄂托克前旗人,研究生学历,经济学硕士学位。1976年11月参加工作,1976年9月入党。
/ t! s; H- M' T! o) }! G8 s( D他曾在内蒙古工作16年,1992年任共青团内蒙古自治区委书记,1993年任共青团中央书记处书记、全国青联常务副主席。1998年,他出任共青团中央书记处常务书记,全国青联代主席、主席,43岁的他升副部级。
* L! X% q" M5 r4 O( T; \4 u2001年4月,巴音朝鲁调任浙江副省长,2003年入列省委常委,并担任宁波市委书记。
5 M u- @( r' }' G D v主政宁波7年时间,2010年7月,巴音朝鲁调任吉林省委副书记,2011年2月同时担任省政协主席、党组书记,56岁的他升正部级,2012年5月卸任省委副书记。& S& D, u0 R: j/ A3 Q0 Z
2012年12月,巴音朝鲁再次担任省委副书记,并由省政协转任省政府,任副省长、代省长,2013年1月当选省长。# Z; E6 p* ~9 ^+ [4 @- g4 a
2014年8月,巴音朝鲁担任省委书记至今。9 Q% C2 a" M6 C# Q: k
巴音朝鲁是十七届中央候补委员,十八届、十九届中央委员。
$ t" B! i- C: ]! K/ s3 y, n( {许达哲同志任湖南省委书记,杜家毫同志不再担任湖南省委书记、常委、委员职务;
3 u- Y. G$ x9 b, s- M1 n据公开履历显示,出生于1956年的许达哲是湖南浏阳人,在航天系统工作超30年。
8 d+ f h$ }+ M- y9 [0 A1984年,许达哲进入航空航天部一院15所,历任设计员、研究室主任、副院长等职。2001年,许达哲出任中国航天科技集团公司副总经理,6年后任中国航天科工集团总经理、党组书记,2013年4月又重返中国航天科技集团任董事长、党组书记。5 d* D# @+ q: i
此外,许达哲还是探月工程重大专项领导小组组长、探月工程总指挥。
5 b9 e' b) X7 d4 ]& G7 R5 Q2013年12月,许达哲担任工信部副部长、党组副书记,同时担任国家航天局局长,国家原子能机构主任,国家国防科技工业局局长、党组书记等职。% D4 `) J5 ~# M$ z: C# ^
2016年9月,许达哲首次到地方任职,任湖南省委副书记,省人民政府副省长、代理省长、党组书记,三个月后当选省长,至今次再调整。0 d3 w$ S) h, U3 o2 {; Q
许达哲是第十八、十九届中央委员。) I" ~) x, v1 e% f
今年11月16日上午,湖南省质量大会在长沙召开,7家企业、1名个人荣获第六届省长质量奖。湖南省长许达哲为上述获奖企业和个人颁奖时,谈到了自己的工作经历。0 ]; a t7 O1 ?5 n% O- ^3 o
他说:“我在航天系统和国防工业系统工作多年,深深体会到质量就是政治、质量就是生命、质量就是效益。对市场主体来说,质量是市场、是竞争力。”" t; Z2 L4 V" z7 T
资料图 杜家毫出生于1955年7月,浙江宁波人,早年曾长期在上海工作,从农场工人到上海市委领导,工作了34年,期间历任:上海市农场局党委委员、党政办公室主任,上海市松江县委副书记、书记,松江区委书记,杨浦区委书记等职。
% j& D1 v5 o8 n2003年到2007年,杜家毫任上海市委副秘书长,市政府党组成员、副秘书长、秘书长等职。2004年,他进入市委领导班子,任职上海市委常委,兼任浦东新区区委书记。
- A" d/ Z0 b* a; J; u2007年12月,杜家毫首次跨省任职,调任黑龙江省委常委、省政府常务副省长,后任省委副书记、省政府常务副省长、省委政法委书记等职。& e$ X* c0 X( J( Z4 Z& @: g
2013年3月,杜家毫再次跨省履新,任职湖南省委副书记、省政府党组书记,后任代省长、省长。3年多后,接任湖南省委书记,后任省人大常委会主任至今次调整。6 y) c9 x- R1 g3 B. [7 o
今年9月15日出版的《湖南日报》第二版,发表湖南省委书记、湖南省人大常委会主任杜家毫署名文章《革命理想高于天》。2 z: L, A# p* e! s
杜家毫在文章中写道:“几年来,我在三湘四水的调研考察途中,有机会深入湘西、湘东、湘北、湘南、湘中的家园深处,近距离感受灵韵湖湘之美。这里山雄,武陵山、雪峰山、五岭山、罗霄山,崇山峻岭、莽莽苍苍;这里水碧,湘江、资江、沅江、澧水、洞庭湖,星罗棋布、漫江澄澈;这里景秀,潇湘夜雨、平沙落雁、洞庭秋月、张家仙界、崀山丹霞、衡岳灵秀、巴陵胜状、酉水画廊,如诗如画,闻名遐迩。”
0 w& \# Z: b$ W' Y“革命理想高于天。我们相信,大力宣传湘籍老一辈革命家、军事家,大力宣传红色湘军,将使广大党员、干部、群众,尤其是青少年,一定能够更多地了解党史、军史、国史和中国革命史,一定能够在无数仁人志士、革命先烈用生命凝成的、超越时代的红色基因中‘补钙’铸魂,一定能继承和发扬老一辈革命家革命到底的精神,在实现“两个一百年”奋斗目标的征程上、在建设富饶美丽幸福新湖南的实践中,发扬革命传统,争取更大光荣!”
M% H3 @( G5 H1 o9 \0 s% l谌贻琴同志任贵州省委书记,孙志刚同志不再担任贵州省委书记、常委、委员职务:0 z9 n! @! ]1 Y
谌贻琴为白族女干部,出生于1959年12月,比孙志刚小五岁。
. P$ n) o" n8 l2 j7 n! D" r资料图 早期谌贻琴任职贵州省委党校、贵州省社科联等单位,2001年任黔南州委副书记,为正厅级。2003年任铜仁地委副书记。
% r1 k( ^7 P2 K2007年,谌贻琴入列贵州省委常委,晋升副部级,同时担任宣传部部长,时年48岁。2012年她任贵州省常务副省长,2015年任贵州省委副书记、政法委书记兼省维稳办主任。2 h5 I7 E8 Z0 E' I
2017年9月,谌贻琴出任贵州省代省长,2018年1月当选为省长,至今次任省委书记。
4 b5 p3 Q1 D6 P6 h: N' i) w7 U! Y谌贻琴是十七届、十八届中央候补委员,十九届中央委员。目前,她也是全国三十一个省区市中,唯一的女性省委书记。
5 D7 `2 b7 _" n6 p/ B% H官方履历显示,孙志刚系河南荥阳人,任职贵州前,曾在湖北、安徽、国家发改委、原国家卫计委等地任职。
) X8 _: V# e0 @3 S. A K资料图 孙志刚早年做过知青、当过教师,1980年进入上海财经学院攻读工业经济专业硕士,毕业后在中南财经大学经济研究所工作,1985年任武汉市经委副主任。. o- d4 O7 K2 z2 P
在武汉工作11年时间,曾任汉阳区区长、武汉市副市长,1996年后历任宜昌市长、市委书记,2002年入列湖北省委常委,48岁的他晋升副部级,后任湖北省委秘书长。7 @4 o/ J3 ]0 B) A& p
2006年,孙志刚首次离开任职多年的湖北,跨省出任安徽省委常委、常务副省长,2010年履新任国家发改委副主任、国务院医改办主任;2013年任原国家卫计委副主任,兼国务院医改办主任,明确为正部长级。8 o9 X5 v4 Q& x: `' I
2015年10月,孙志刚“空降”贵州,任贵州代省长,次年1月任省长。2017年7月,孙志刚任贵州省委书记至今。
/ U6 d) r' T ^阮成发同志任云南省委书记,陈豪同志不再担任云南省委书记、常委、委员职务:
4 w) w0 u/ S) V2 g4 k1 T9 V据官方简历,阮成发生于1957年10月,此前仕途集中于湖北、云南两省。阮成发早期在武汉工作,历任武汉市政府副秘书长、武昌区委书记、武汉市委秘书长等职。1 y2 r/ ?3 N& X3 S! V( ~+ T
1998年,阮成发离开武汉,调任黄石市市长,主政黄石三年多,于2001年任湖北省政府秘书长、办公厅主任。2002年,阮成发调任襄樊市委书记,任职两年,于2004年晋升湖北省副省长。
7 R5 s1 j. T8 K3 [0 K# ~9 t2007年,阮成发跻身湖北省委常委,半年后卸任省委常委职务,任武汉市市长。2011年,阮成发任湖北省委常委、武汉市委书记,共主政武汉9年。
2 k0 z0 v8 W( m$ b$ ^! u2016年底,阮成发跨省调任云南省委副书记、代省长,次年1月转正,至此番调整。& A) D2 f0 D" P, V
资料图 陈豪生于1954年,现年65岁,江苏海门人。他曾有31年在上海的工作经历,先是长期在静安区任职,此后历任市委副秘书长,市委办公厅主任,市级机关工作党委书记,上海市人大常委会副主任、党组副书记,市总工会主席等职。
. E j7 m, x( W9 @) b+ C2011年初,陈豪离沪赴京,2013年2月,陈豪出任中华全国总工会党组书记、副主席、书记处第一书记。2014年10月赴云南任代省长、后任省长。9 z6 X) ]7 C+ k- H/ U5 P# n
2016年8月,陈豪出任云南省委书记至今。
0 \4 @. G7 S' [景俊海简历
. o6 ?: S! s2 T' _5 V9 U: P景俊海,男,汉族,1960年12月生,陕西白水人。1982年7月参加工作,1982年7月加入中国共产党。西安电子科技大学半导体材料与器件专业毕业,在职研究生学历,工学硕士学位,教授。
' ~' m1 j3 Z A/ g* j1978.10—1982.07 西北电讯工程学院基础部物理师资班学习$ S" }* L3 B" L1 D7 U+ w, D
1982.07—1992.09 西北电讯工程学院(1988.01更名为西安电子科技大学)教师(其间:1985.09—1988.01西安电子科技大学半导体材料与器件专业在职研究生,获工学硕士学位), ^! y' @, w' R: e. y
1992.09—1997.08 陕西省西安高新区管委会项目部副部长、部长,涉外工作部部长,创业中心主任
7 H: b7 w, T7 \2 `1997.08—1999.12 陕西省西安高新区管委会副主任(1998.10被评为教授) o$ Y2 q" I, y. l
1999.12—2002.05 陕西省西安高新区管委会副主任兼市科协副主席
. `8 W5 ~: K2 N& W& ^5 [* Q" C2002.05—2003.01 陕西省西安市发展计划委员会(西部开发办公室)主任兼市科协副主席9 M# K! }$ g" y
2003.01—2003.05 陕西省西安高新区管委会主任、党工委书记兼西安市发展计划委员会主任、市科协副主席( L8 Q5 c4 \. O6 k" D; B
2003.05—2004.04 陕西省西安高新区管委会主任、党工委书记兼市科协副主席3 x3 t F, f$ Q+ N5 ?7 v
2004.04—2005.11 陕西省西安高新区管委会主任、党工委副书记兼市科协副主席8 U7 ^" j( u" J4 E* _
2005.11—2005.12 陕西省西安市委常委,西安高新区管委会主任、党工委副书记兼市科协副主席8 V% P4 j2 K: W W* W
2005.12—2008.01 陕西省西安市委常委,西安高新区管委会主任、党工委书记' W$ t% l! {5 s W( Z
2008.01—2012.05 陕西省副省长/ ]% W1 [, v$ A8 D' b
2012.05—2012.07 陕西省委常委、宣传部部长,副省长
8 L: b0 Y% e! y) H1 }0 X2012.07—2015.06 陕西省委常委、宣传部部长(其间:2014.03—2014.06中央党校省部级干部进修班学习)* a) l$ K: |# U7 S @/ {
2015.06—2017.04 中央宣传部副部长
' c1 F# q9 p: k; {7 a- o2017.04—2017.12 北京市委副书记/ u3 g5 e9 F% b2 Q
2017.12—2018.01 吉林省委副书记9 f1 B4 S* Y) S0 Q5 Q, u
2018.01— 吉林省委副书记,副省长、代省长、省长,省政府党组书记 v# S$ g/ a: k5 G( N( @
2020年11月任吉林省委书记。1 q7 G4 A. o9 v/ Z
中国共产党第十九届中央委员会候补委员。3 K8 Z2 W0 {# }: I
巴音朝鲁 Q H" I& x6 v3 Q: \ U
巴音朝鲁,男,蒙古族,1955年10月出生,内蒙古鄂托克前旗人,研究生学历,经济学硕士学位。1976年11月参加工作,1976年9月入党。1 \! b8 l. D+ f8 ]. Q5 _+ b, F8 ]5 E
1976.11 内蒙古自治区伊克昭盟委组织部干事( U/ g: |# Q& l* w+ K3 \, e
1980.11 内蒙古师范大学政教系干部专修科政治理论专业学生! v6 K l4 p( Y
1982.12 内蒙古自治区伊克昭盟委组织部干事、组织科科长/ b$ t% q `4 A! e, \( E! E
1985.10 内蒙古自治区伊金霍洛旗委副书记、旗长
- B/ j& A t1 ]2 N" V/ a1988.11 内蒙古自治区伊金霍洛旗委书记
9 A' H. J; P, w; ]+ `3 p1991.11 共青团内蒙古自治区委副书记9 [7 ]* B5 b6 z, }
1992.05 共青团内蒙古自治区委书记9 K2 k' Y: ~8 k
1993.05 共青团中央书记处书记、全国青联常务副主席(其间:1995.09-1995.11中央党校进修班学习;1994.03-1997.03吉林大学经济管理学院国民经济计划与管理专业在职研究生学习,获经济学硕士学位)
" `. G" M% O0 x1998.06 共青团中央书记处常务书记(副部长级),全国青联代主席、主席(全国少工委主任)
: W g" Y" A: g/ X7 l2001.04 浙江省副省长、省政府党组成员* }& A( E) `2 \' f/ G
2003.12 浙江省委常委、副省长、宁波市委书记
2 U8 {. O8 _; v7 h: j% g# _2004.01 浙江省委常委、宁波市委书记
, O4 s; V5 v6 r1 P# `' u2 S2007.05 浙江省委常委,宁波市委书记、市人大常委会主任6 f& j6 f" N6 m/ A- d9 A
2010.07 吉林省委副书记、省委党校校长1 S8 @/ u; I% i. s7 d, [3 s
2011.02 吉林省委副书记,省政协主席、党组书记,省委党校校长) J! y7 J. w" \( t- Y) \
2012.05 吉林省政协主席、党组书记
! N4 Y4 F' i! _3 H& f2012.12 吉林省委副书记,副省长、代省长,省政协主席、党组书记
/ k; G- {8 w! D/ ?- k& z7 M2013.01 吉林省委副书记、省长
5 q2 |7 j- _+ K5 Q& E2 S: g! ]2014.08 吉林省委书记、省长6 z6 W3 P6 D0 I% Z, H
2014.09 吉林省委书记
! T+ F7 h' S% O2014.10 吉林省委书记、省人大常委会主任/ y; I( x# X# W
第十七届中央候补委员、十八届中央委员、第十九届中央委员。第八届全国政协委员、九届全国政协常委。
( H7 A* o( y# M1 V3 E许达哲简历
0 z7 u: X7 A9 q许达哲,男,汉族,1956年9月出生,湖南浏阳人,研究生,工学硕士,研究员,1975年12月参加工作,1982年1月加入中国共产党。! \- t; i! ~; g u$ y
1975年12月--1978年3月 江西省余干县河埠公社江坪大队知青
. I: s# {7 @! B1978年3月--1982年3月 哈尔滨工业大学机械工程系机械制造专业学习
& X+ k6 ]/ O% f, _& @1982年3月--1984年12月 哈尔滨工业大学机械工程系机械制造专业硕士研究生
* U! o% f( `' S* x* X1984年12月--1988年12月 航天部、航空航天部一院15所九室设计员" m8 I" l9 h% e) u' {3 R- V) L
1988年12月--1990年3月 航空航天部一院15所五室工程组长
5 }+ c) L8 ?+ |. u" o3 M7 |6 n1990年3月--1992年12月 航空航天部一院15所五室副主任
+ Q+ R4 }% l7 B. y/ }# Z1 p4 U, ~1992年12月--1993年9月 航空航天部、中国航天工业总公司一院15所五室主任. R& B' C7 h0 G: Y$ y8 j
1993年9月--1994年4月 中国航天工业总公司一院15所副所长7 C; q3 C, p" M' C3 O( y6 {
1994年4月--1995年1月 中国航天工业总公司一院民品开发部副部长1 c1 @: x- [, u/ [9 l
1995年1月--1997年7月 中国航天工业总公司一院副院长(正厅级)
5 \/ I* S# H6 ~( M8 c, f1997年7月--1999年5月 中国航天工业总公司一院副院长兼总工艺师(其间:1998年3月--1998年7月中央党校第30期地厅级进修班学习) C, j1 [* E1 k! \! _
1999年5月--2000年1月 中国航天工业总公司、中国航天科技集团公司一院副院长、总工艺师兼211厂厂长
+ ?, M- w7 a. @- ?8 c% V2000年1月--2001年12月 中国航天科技集团公司一院院长兼党委副书记* Q, W3 |$ x7 T- J {
2001年12月--2007年6月 中国航天科技集团公司副总经理、党组成员(其间:2006年3月--2007年1月中央党校第22期一年制中青年干部培训班学习)1 \" r, w5 L! o$ ^
2007年6月--2013年4月 中国航天科工集团公司总经理、党组书记(2008年当选为国际欧亚科学院院士,2010年当选为国际宇航科学院院士)
' P' O8 n3 Q. f% D$ M- w2013年4月--2013年12月 中国航天科技集团公司董事长、党组书记
% U& x+ ~+ D1 k( F2013年12月--2016年8月 工业和信息化部副部长、党组副书记,国家航天局局长,国家原子能机构主任,国家国防科技工业局局长、党组书记,中央保密委员会委员(2014年1月),国家国防动员委员会委员(2014年9月),国务院中央军委专门委员会委员(2014年3月)
' U! H* t: ?' d2016年8月--2016年9月 湖南省委副书记、省人民政府党组书记
! i( k2 |, s5 Q! ]3 K; x2016年9月--2016年12月 湖南省委副书记,省人民政府副省长、代理省长、党组书记
# Z, Q4 Y9 e; |- T2016年12月-- 湖南省委副书记,省人民政府省长、党组书记
P9 M+ |2 f% d. A2020年11月任湖南省委书记。8 H* M# Q) M. h, e8 R" S$ L
第十七届中央纪委委员,第十八、十九届中央委员。
6 X1 W& k% D# L$ d, c4 V: }3 ?杜家毫简历
1 o6 @& c( Q; {* J/ k4 ^
0 L, f1 z" V' d/ d* r; I
% N1 _" v( b1 p3 U; `0 A- s( f6 q6 y# ?, g g
" J0 ^( x: `2 R4 [
/ Q: X. G5 h( N* F( W: \
( l/ |1 X/ t4 ?7 ]' M
2 A+ S7 s' r% X( y- D) c% S/ p( B* \, @; f4 O; t4 n
; v. H. o5 ]' T9 L. z( p$ }
. J3 z/ a, K/ P# I |
|